Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Moro med matematikk Noen hoderegningstriks. Gange tall mellom 11 og 19 med hverandre del 1 Det er ganske enkelt å regne disse i hodetDet er ganske enkelt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Moro med matematikk Noen hoderegningstriks. Gange tall mellom 11 og 19 med hverandre del 1 Det er ganske enkelt å regne disse i hodetDet er ganske enkelt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Moro med matematikk Noen hoderegningstriks

2 Gange tall mellom 11 og 19 med hverandre del 1 Det er ganske enkelt å regne disse i hodetDet er ganske enkelt å regne disse i hodet –Eksempel 13 x 12 Ta det ene tallet og legg til tallet på enerplass i det andre talletTa det ene tallet og legg til tallet på enerplass i det andre tallet – = 15 Gang tallene som står på enerplassen med hverandre og legg dette til bak tall i forrige punktGang tallene som står på enerplassen med hverandre og legg dette til bak tall i forrige punkt –3 x 2 = 6 → 156

3 Blir summen av å multiplisere de to enertallene med hverandre tosifret må du regne sammenBlir summen av å multiplisere de to enertallene med hverandre tosifret må du regne sammen –Eksempel 14 x = = 20 4 x 6 = 244 x 6 = 24 Regnes sammen slik:Regnes sammen slik: Svar 224 Eller du kan legge en ekstra 0 til det første → 200 og så legge til det andre tallet = 224Svar 224 Eller du kan legge en ekstra 0 til det første → 200 og så legge til det andre tallet = 224 Gange tall mellom 11 og 19 med hverandre del

4 Kvadrere tall som ender på 5 Å gange to like tall som ender på 5 med hverandre er enkeltÅ gange to like tall som ender på 5 med hverandre er enkelt –Eksempel 35 x 35 Multipliser det første tallet med (første tall + 1)Multipliser det første tallet med (første tall + 1) –3 x (3+1) = 12 Skriv det ned og legg til 25 bakSkriv det ned og legg til 25 bak –1225

5 Skal du gange to like tall mellom 50 og 59 med hverandre gjør du følgende:Skal du gange to like tall mellom 50 og 59 med hverandre gjør du følgende: –Eksempel 53 x 53 Legg til 25 til det bakerste tallet (eneren)Legg til 25 til det bakerste tallet (eneren) – = 28 Gang tallet på enerplassen med hverandre og legg dette til tallet du fikk i forrige punkt, og dersom tallet er ensifret legger du en null foranGang tallet på enerplassen med hverandre og legg dette til tallet du fikk i forrige punkt, og dersom tallet er ensifret legger du en null foran –3 x 3 = 9 → 09 –2809 Kvadrere

6 Multiplisere partall med 5 Hvis du skal gange et hvilket som helst partall med 5 gjør du følgendeHvis du skal gange et hvilket som helst partall med 5 gjør du følgende –Eksempel 124 x 5 Del tallet på 2 og legg til en 0 bakDel tallet på 2 og legg til en 0 bak –124/2 = 62 → 620 Skal du gange med 50 legger du til 00Skal du gange med 50 legger du til 00 –Eks 124 x 50 –124/2 = 62 → 6200

7 Dele på 5 Skal du dele på 5 er det nesten samme prosessSkal du dele på 5 er det nesten samme prosess –Eksempel 35/5 Først ganger du tallet med 2Først ganger du tallet med 2 –35 x 2 = 70 Flytt komma en plass framoverFlytt komma en plass framover –70 → 7,0 Skal du dele på 50 flytter du komma to plasser, og dele på 500 flytter du tre plasserSkal du dele på 50 flytter du komma to plasser, og dele på 500 flytter du tre plasser

8 Gange to tall med lik 10-er og hvor enerne til sammen blir 10 Det er ikke så vanskelig å gange tall i samme tier-intervall med hverandre så lenge tallene på enerplassen til sammen blir 10Det er ikke så vanskelig å gange tall i samme tier-intervall med hverandre så lenge tallene på enerplassen til sammen blir 10 –Eksempel 43 x 47 (her er = 10) Multipliser tiertallet med seg selv + 1Multipliser tiertallet med seg selv + 1 –4 x (4 + 1) = 4 x 5 = 20 Gang tall på enerplass med hverandre og plasser dette tallet bak summen i forrige punktGang tall på enerplass med hverandre og plasser dette tallet bak summen i forrige punkt –3 x 7 = 21 → 2021

9 Multiplisere tosifret tall med 11 Det vanlige er nok å gange med 10 og så legge til tallet en gang til, men dette er kanskje lettere?Det vanlige er nok å gange med 10 og så legge til tallet en gang til, men dette er kanskje lettere? –Eksempel 27 x 11, 29 x 11 Legg sammen begge tall i det tosifrede tallet, og sett svaret mellom de to tallene, og er tallet større enn 9 blir det første tallet med og øker tallet på tierplassenLegg sammen begge tall i det tosifrede tallet, og sett svaret mellom de to tallene, og er tallet større enn 9 blir det første tallet med og øker tallet på tierplassen –2 + 7 = 9 → 297 –2 + 9 = 11 → 319


Laste ned ppt "Moro med matematikk Noen hoderegningstriks. Gange tall mellom 11 og 19 med hverandre del 1 Det er ganske enkelt å regne disse i hodetDet er ganske enkelt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google